Search This Blog

Loading...

Thursday, November 15, 2012

Trik-trik perkalian dalam Matematika

Hai, teman-teman... Hari ini aku mau share info tentang trik-trik perkalian dalam matematika... Apa ada yang tau apa saja trik-triknya? Kalo gak tau aku kasih, nih...

  1. Trik perkalian 11
  2. Trik perkalian 22
  3. Trik perkalian 33, 44, dst...
  4. Trik perkalian bilangan yang berakhiran 5
  5. Trik perpangkatan
Apa ada yang masih menggunakan cara perkalian bersusun ke bawah untuk perkalian 11? Kalo masih ada, nih aku kasih trik cepatnya... Triknya hanya berlaku perkalian dengan 11 saja...
Misal ada soal 45 x 11 = ...
Cara :

1. Kita pisahkan angka 45 seperti ini : 4 ... 5
2. Kemudian, kita jumlahkan angkanya (4 + 5)
3. Letakkan hasil penjumlahannya di tengah antara angka 4 dan 5 yang kita pisahkan tadi
4. Jadi, hasilnya adalah 495

Kalau yang perkalian dengan angka 22, 33, 44, dst... Trik ini hanya sampai perkalian dengan 99. Itu yang ini :
Misal ada soal 36 x 22 = ..., 43 x 33, = ...
Cara (36 x 22):
1. Kita buat perkalian tersebut jadi begini :
   (3 x 2)  [(3 + 6) x 2]  (6 x 2)
2. Tulis hasil-hasil perkalian tersebut di bawahnya :
   6  18  12
3. Kemudian lakukanlah penjumlahan (kalau yang di atas):
   6 + 1  8 + 1  2 = 7  9  2
4. Jadi, hasilnya adalah 792
Cara (43 x 33) sama dengan cara (36 x 22)...

Nah, sekarang trik perkalian dengan bilangan yang berakhiran lima...
Misal ada soal 25 x 25 = ... atau 15 x 35 = ...
Cara :
1. Kita kalikan bilangan satuannya (5) (5 x 5) = 25. Letakkan hasilnya di tempat hasil
    paling belakang sendiri
2. Kita tambah satu bilangan puluhannya (2 + 1) = 3. Kemudian hasilnya kalikan dengan
    bilangan puluhan lainnya (3 x 2) = 6. Letakkan hasilnya di tempat hasil paling depan
    sendiri
3. Jadi, hasilnya adalah 625

Sekarang, trik perpangkatan... Trik ini hanya berlaku untuk perpangkatan 2 digit angka
Misal ada soal 36² = ... atau 23² = ...
Cara :
1. Kita pangkatkan dulu angka satuannya (6)² = 36. 6-nya tulis, 3-nya simpan
2. Kemudian, kalikan 3, 6, dan 2... (3 x 6 x 2) = 36 + 3 = 39. 9-nya tulis, 3-nya simpan
3. Kemudian, pangkatkan angka puluhannya (3)² = 9 + 3 = 12. 12-nya tulis
4. Jadi, hasilnya adalah 1.296

No comments:

Post a Comment